- BR RJMRAHI BL-CR-FA-003
- Dossiê
- 1872-06-15 - 1893-09-04
Parte deBagueira Leal
Correspondências de autoria de Joaquim Bagueira Leal remetidas à Elisa Leal, sua mãe.
Parte deBagueira Leal
Correspondências de autoria de Joaquim Bagueira Leal remetidas à Elisa Leal, sua mãe.
Cartas de Pedro Afonso Mibielli para Álvaro de Carvalho
Parte deÁlvaro de Carvalho
Comentários sobre a candidatura de Nilo Peçanha para a presidência da República. Solicitação de auxílio para ocupação de cargo na Alfândega pelo irmão.
Parte deBagueira Leal
Parte deCarlos Latuff
Privatização de empresas de saneamento e energia
Parte deCarlos Latuff
Atuação da justiça do trabalho e dos servidores públicos.
Parte deCarlos Latuff
Charge sobre o prefeito Luis Lauermann.
Parte deCarlos Latuff
Charges sobre diversos deputados e a cassação de Eduardo Cunha.
Parte deCarlos Latuff
Mudanças na previdência social e impactos na aposentadoria.
Parte deCarlos Latuff
Charges sobre governadores do Rio Grande do Sul.
Parte deCarlos Latuff
Criação de novos cargos no Instituto de Previdência dos Servidores Municipais.
Parte deCarlos Latuff
Condições de trabalho dos servidores públicos.
Parte deGetúlio Vargas
1- Extrato da Ata da Sessão Especial para Proclamação dos candidatos eleitos para Presidente (Getúlio Vargas) e Vice-presidente (João Café Filho) da República. Rio de Janeiro, 27/01/1951. Ata para o período de 31/01/1951 a 31/01/1956;
2- Título de Cidadão Benemérito de Lisboa concedido pela Câmara Municipal de Lisboa - Lisboa, 21/02/1941. (título encadernado com capa de couro e selo de cera dentro de lata alumínio ou ferro);
3- Título de Sócio Honorário do Centro Acadêmico “Sarmento Leite”, de Medicina, Farmácia e Odontologia – Porto Alegre, 14/11/1940;
4- Título de Sócio Benemérito do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul (em latim), Porto Alegre, 1940;
5- Título de Professor Honorário da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas do Rio de Janeiro – “Tendo em vista os relevantes serviços prestados ao ensino econômico do país por Getúlio Vargas com a instituição do curso superior de administração e finanças pelo decreto 20.158 de 30/06/1931” – Rio de Janeiro, 12/1940;
6- Título de Doutor Honoris Causa da Universidade Nacional de Assunção, Faculdade de Direito e Ciências Sociais – Assunção, 02/08/1941;
7- Título de Comodoro de Honra do Club dos Caiçaras – Rio de Janeiro, 09/1941;
8- Título de Sócio Honorário da Associação de Arquitetos do Chile, 29/12/1941;
9- Título de Presidente de Honra do X Congresso Brasileiro de Geografia – Rio de Janeiro, 16/01/1942;
10- Título de Patrono da Associação dos Servidores Civis do Brasil, como grande benfeitor do funcionalismo nacional – Rio de Janeiro, 10/08/1943;
11- Título de Cidadão Honorário de Duque de Caxias conferido pela Câmara Municipal de Duque de Caxias, 28/12/1951;
12- Título de Maquinista Honorário da Estrada de Ferro Central do Brasil – Rio de Janeiro, 01/08/1952;
13- Carteira de Título de Benemérito da Confederação Brasileira de Basketball, 24/12/1944. Contém uma foto 3/4 de Getúlio Vargas;
14- Carteirinha de Presidente de Honra do Sindicato dos Condutores Autonômos de Veículos Rodoviários do Rio de Janeiro, 18/04/1952.